Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbygårdsvej 66, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Direktion: Jørgen Hummeluhr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Navne: HUMMELUHR.DK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Revisor: GMBO - Regnskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Stiftere: JØRGEN HUMMELUHR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-29 tilføjes Revisor: GMBO - Regnskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-29 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning indenfor byggebranchen, investering i fast ejendom samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Navne: HUMMELUHR.DK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-15 fjernes Navne: HUMMELUHR.DK EL-ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2005-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. Selskabet skal ikke have en bestyrelse, men kan have én eller flere direktører. Selskabet ledes af den eller de på generalforsamlingen valgte direktører, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Vedtægter: 2005-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-14 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 fjernes Revisor: Mikael Vilhelm Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbygårdsvej 66, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-04 tilføjes Direktion: Jørgen Hummeluhr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2003-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Navne: HUMMELUHR.DK EL-ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Revisor: Mikael Vilhelm Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Stiftere: JØRGEN HUMMELUHR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)