Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Henrik Riber Klahsen Fossum | 03.07.2003 | |
Tove Due Sørensen | 03.07.2003 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hrkf Holding ApS (CVR 43197363) | NORMAL | 08.04.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
SKØTT MADSEN HOLDING ApS (CVR 31327237) | NORMAL | 16.11.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Skøtt&Madsen A/S (CVR 30549120) | 16.11.2016 | 29.05.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Lars Madsen | 16.11.2016 | 16.11.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Henrik Riber Klahsen Fossum | 03.07.2003 | 08.04.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Tove Due Sørensen | 03.07.2003 | 15.11.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |