Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 226, st. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: 27236391 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvædehaven 71, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Navne: PBH 28.367 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvædehaven 71, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvædehaven 71, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvædehaven 71, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Classensgade 42, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detail- og engroshandelsvirksomhed, samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: PBH 28.367 ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-02-28 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 fjernes Navne: MICHAEL VANG ApS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandelsvirksomhed samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2012-10-01 tilføjes Navne: MICHAEL VANG ApS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2012-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Vedtægter: 2012-10-01 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2012-09-30 fjernes Navne: VANG ApS (offentliggjort 2008-11-15)
Den 2011-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Classensgade 42, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2011-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 31, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-11-15)
Den 2010-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 31, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-11-15)
Den 2008-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 30, st. tv., 1357 København K (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2008-11-15 tilføjes Navne: VANG ApS (offentliggjort 2008-11-15)
Den 2008-11-14 fjernes Navne: M.V. RUNAGER ApS (offentliggjort 2004-12-06)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-05-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-05-08)
Den 2007-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-05-08)
Den 2007-05-07 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2006-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 30, st. tv., 1357 København K (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 30, 1357 København K (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2006-06-03 fjernes Kontaktoplysninger: mv@runager.dk (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2006-05-29 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 30, 1357 København K (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2005-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 30, st. tv., 1357 København K (offentliggjort 2005-02-16)
Den 2005-08-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2005-08-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mv@runager.dk (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2005-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 30, st. tv., 1357 København K (offentliggjort 2005-02-16)
Den 2005-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ennasvej 5, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2004-12-06)
Den 2004-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ennasvej 5, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2004-12-06)
Den 2004-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Brårupvej 145, 7800 Skive (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Navne: M.V. RUNAGER ApS (offentliggjort 2004-12-06)
Den 2004-11-30 fjernes Navne: MICHAEL RUNAGER ApS (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2003-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brårupvej 145, 7800 Skive (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2003-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2003-10-09 tilføjes Direktion: Michael Vang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-09 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-09 tilføjes Navne: MICHAEL RUNAGER ApS (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2003-10-08 fjernes Navne: PBH 28.367 ApS (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2003-10-09 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-09 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Legale ejere: Michael Vang (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: PBH 28.367 ApS (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2003-07-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Vang (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)