Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 107, st. tv., 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Bibranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Binavne: DAN-BAZAAR ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2004-06-18 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med frugt og grøntsager (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Navne: DEN SUNDE VERDEN ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2013-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-12 fjernes Direktion: Burhan Ozcan (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fødevarer samt restauration. (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2012-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-05-31 tilføjes Vedtægter: 2012-05-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: JB Administration I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-01 tilføjes Bibranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2012-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 107, st. tv., 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2012-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhus Alle 9, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2012-02-27 fjernes Binavne: PIZZA & BURGERHOUSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhus Alle 9, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 22, 4622 Havdrup (offentliggjort 2008-09-24)
Den 2011-01-26 tilføjes Navne: DEN SUNDE VERDEN ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2011-01-25 fjernes Navne: ÖZCAN FRUGT OG GRØNT ApS (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-25 tilføjes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2009-09-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med frugt og grøntsager (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2009-09-22 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-09-23 fjernes Direktion: Cengiz Kitir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 tilføjes Revisor: JB Administration I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Revisor: Bo & Torlund I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 22, 4622 Havdrup (offentliggjort 2008-09-24)
Den 2008-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglemosevej 1, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-30 tilføjes Revisor: Bo & Torlund I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Bo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2003-10-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-01 tilføjes Direktion: Burhan Ozcan (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglemosevej 1, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2006-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 26, 2630 Taastrup (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Navne: ÖZCAN FRUGT OG GRØNT ApS (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2006-08-31 fjernes Navne: DANTUR 2004 ApS (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2004-06-18 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2004-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-26 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Bo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-29 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2003-10-06)
Den 2003-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 26, 2630 Taastrup (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Direktion: Cengiz Kitir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Navne: DANTUR 2004 ApS (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-28 fjernes Navne: SCSK 6317 ApS (offentliggjort 2003-07-02)
Den 2003-09-29 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Binavne: PIZZA & BURGERHOUSE ApS, DAN-BAZAAR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2003-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: SCSK 6317 ApS (offentliggjort 2003-07-02)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)