Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Øjvind Hulgaard | 16.10.2014 | direktion |
Lisbeth Schmidt Hulgaard | 28.06.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Øjvind Hulgaard | 17.10.2011 | 28.06.2013 | direktion |
Peter Tærø Nielsen | 22.12.2004 | 17.10.2011 | direktion |
Jens Ole Bahr | 04.05.2004 | 22.12.2004 | direktion |
Peter Tærø Nielsen | 31.10.2003 | 04.05.2004 | direktion |
Marianne Work Bramsen | 01.07.2003 | 22.12.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Tærø Nielsen | 25.11.2005 | 17.10.2011 | bestyrelse |
Jens Ole Bahr | 22.12.2004 | 17.10.2011 | formand |
Øjvind Hulgaard | 04.05.2004 | 17.10.2011 | bestyrelse |
Jens Michael Damm | 04.05.2004 | 25.11.2005 | bestyrelse |
Peter Tærø Nielsen | 04.05.2004 | 22.12.2004 | formand |
John Lohff | 31.10.2003 | 25.11.2005 | bestyrelse |
Peter Tærø Nielsen | 01.07.2003 | 31.10.2003 | formand |