Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-13 tilføjes Vedtægter: 2023-04-13 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-13 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og byggevirksomhed og dertil knyttet aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Vedtægter: 2011-03-01 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2010-09-03 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-09-03)
Den 2010-09-02 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-02-20 tilføjes Legale ejere: KBLA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-20 tilføjes Bestyrelse: Anna Lene Due Trøstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-20 fjernes Bestyrelse: Finn Mogensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2003-07-16)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: Troestrup@mail.tele.dk (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skivevej 30, 7451 Sunds (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2005-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 21, 7451 Sunds (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 21, 7451 Sunds (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-04 tilføjes Bestyrelse: Finn Mogensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-04 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-01 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-04 tilføjes Direktion: Knud Trøstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-04 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-04 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2003-07-16)
Den 2003-07-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-04 tilføjes Navne: SUNDS BYG A/S (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-03 fjernes Navne: A/S PSE 17 NR. 1343 (offentliggjort 2003-07-01)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 17 NR. 1343 (offentliggjort 2003-07-01)
Den 2003-07-04 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2003-07-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Legale ejere: TRØSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2003-07-01 tilføjes Reelle ejere: Knud Trøstrup (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2003-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-07-01)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)