Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2003-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LK EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TOP KOMPANY ApS. (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LARKOM ApS. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2021-04-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Urban Water Retention ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2018-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 1, 3200 Helsinge (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 1, 3200 Helsinge (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2016-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 1, 3200 Helsinge (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-07 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 1, 3200 Helsinge (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 1, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomose Alle 1, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Direktion: Lars Rikki Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Legale ejere: Lars Rikki Knudsen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2003-06-23 tilføjes Navne: LK ANLÆG HOLDING ApS (offentliggjort 2003-07-25)
Den 2003-06-23 tilføjes Reelle ejere: Lars Rikki Knudsen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-06-23 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Stiftere: Lars Rikki Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Vedtægter: 2003-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-07-25)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)