Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2005-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: ANVA-HUSE ApS. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernaldervej 360, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernaldervej 360, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde et bredt udsnit af tjenesteydelser indenfor bl.a. vagtvirksomhed, udleasing samt montage- og byggevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Vedtægter: 2013-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-06 tilføjes Bibranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2003-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernaldervej 360, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2003-06-17 tilføjes Direktion: Jens Erik Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 tilføjes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2003-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 tilføjes Legale ejere: Jens Erik Andersen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2003-06-17 tilføjes Navne: JEA FREECON ApS (offentliggjort 2003-07-16)
Den 2003-06-17 tilføjes Reelle ejere: Jens Erik Andersen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2003-06-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 tilføjes Stiftere: Jens Erik Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-07-16)
Den 2003-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)