Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bo Grønborg | 10.07.2018 | 10.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Marslew | 01.06.2015 | 20.11.2023 | formand |
Henrik Gustav Wendler | 28.02.2013 | 20.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Stie Kaalund | 12.11.2012 | 01.06.2015 | formand |
Steen Marslew | 12.11.2012 | 31.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
John Albertsen | 01.05.2010 | 20.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ole Vestergaard | 01.05.2010 | 12.11.2012 | formand |