Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tine Hovland Diemer | 01.04.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Lyngsaa Chrestensen | 19.12.2018 | 01.04.2021 | adm. dir |
Lone Dahlgaard | 01.04.2013 | 19.12.2018 | adm. dir |
Jan Pedersen | 27.06.2003 | 08.04.2013 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Kloppenborg | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tine Hovland Diemer | 01.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Stephan Herbert Frischmuth | 01.04.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Lyngsaa Chrestensen | 19.12.2018 | 01.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bothe | 01.05.2016 | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Stephen Julian Plastow | 08.04.2013 | 30.04.2016 | bestyrelse |
Jan Christoph Teetz | 02.11.2006 | 01.04.2021 | formand |
Lone Dahlgaard | 27.06.2003 | 19.12.2018 | bestyrelse |
Jan Pedersen | 27.06.2003 | 08.04.2013 | bestyrelse |
Bernhard Alexander Düttmann | 27.06.2003 | 02.11.2006 | bestyrelse |