Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-12 tilføjes Reelle ejere: Christian Theodor Kjølbye, Kirsten Bangsbo Krogh (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Reelle ejere: Kirsten Bangsbo Krogh (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-08-15 tilføjes Direktion: Christian Bidstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Ann Gisela Els-Marie Sandin (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 312, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 312, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Brolæggervej 1, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: GIBR@forenede.dk (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 tilføjes Navne: FORENEDE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-20 fjernes Navne: U.C. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 tilføjes Vedtægter: 2022-09-21 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-22 tilføjes Direktion: Ann Gisela Els-Marie Sandin (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-03-22 fjernes Direktion: Allan Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-06-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Direktion: Allan Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-03-31 fjernes Direktion: Morten Krogh Nordgaard Vermehren (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Direktion: Morten Krogh Nordgaard Vermehren (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Kenny Vermehren Dahl (direktør) (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-19 tilføjes Direktion: Kenny Vermehren Dahl (direktør) (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2018-01-19 fjernes Direktion: Peer Michael Krogh (direktør) (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-28 tilføjes Legale ejere: FORENEDE A/S (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-28 fjernes Legale ejere: FORENEDE SERVICE A/S (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-19 tilføjes Direktion: Peer Michael Krogh (direktør) (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2016-04-19 fjernes Direktion: Poul Erik Krogh (direktør) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-19 tilføjes Navne: U.C. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-04-18 fjernes Navne: FORENEDE FASTE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-19 tilføjes Vedtægter: 2016-04-19 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2013-06-06 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Bangsbo Krogh (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2013-06-02 tilføjes Direktion: Poul Erik Krogh (direktør) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2013-06-02 fjernes Direktion: Peer Christian Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-08-20)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-08-20)
Den 2007-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Navne: FORENEDE FASTE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2007-05-21 fjernes Navne: 26/6-03 HOLDING ApS (offentliggjort 2003-07-30)
Den 2007-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Vedtægter: 2007-05-22 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2007-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brolæggervej 1, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2007-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 312-316, 2860 Søborg (offentliggjort 2005-07-13)
Den 2006-06-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-08-20)
Den 2006-05-24 fjernes Bestyrelse: Erik Bjarne Clemmensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-08-20)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-08-12)
Den 2005-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 312-316, 2860 Søborg (offentliggjort 2005-07-13)
Den 2005-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribesvej 9, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-07 tilføjes Direktion: Peer Christian Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-07 fjernes Direktion: Erik Bjarne Clemmensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-07 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-27 tilføjes Legale ejere: FORENEDE SERVICE A/S (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2003-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribesvej 9, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-26 tilføjes Bestyrelse: Erik Bjarne Clemmensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-26 tilføjes Direktion: Erik Bjarne Clemmensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-08-12)
Den 2003-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 tilføjes Navne: 26/6-03 HOLDING ApS (offentliggjort 2003-07-30)
Den 2003-06-26 tilføjes Reelle ejere: Pia Marianne Krogh (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2003-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-06-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 tilføjes Stiftere: Erik Bjarne Clemmensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-07-30)
Den 2003-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)