Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Driftsselskabet CSO af 21. november. APS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Færgevej 7, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Færgevej 7, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2014-07-03)
Den 2014-06-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-07-03)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller gennem kapitalinteresser i andre selskaber at drive virksomhed med handel, service og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-22 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Færgevej 7, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2010-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaremosevej 192, 7000 Fredericia (offentliggjort 2008-09-17)
Den 2010-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: larskolle@live.dk (offentliggjort 2010-12-15)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-07-03)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaremosevej 192, 7000 Fredericia (offentliggjort 2008-09-17)
Den 2008-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogøvænget 66, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogøvænget 66, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogøvænget 66, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 fjernes Revisor: MP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogøvænget 66, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-25 tilføjes Direktion: Lars Kolle (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Legale ejere: Lars Kolle (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2003-06-25 tilføjes Navne: LARS KOLLE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-06-27)
Den 2003-06-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Kolle (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2003-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Revisor: MP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Stiftere: Lars Kolle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-06-27)
Den 2003-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)