Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Literbuen 9, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-20 fjernes Navne: BIG HOUSE CATERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 fjernes Direktion: Hasan Coskun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2003-07-18)
Den 2007-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 fjernes Revisor: HAKON DAHM SPLIID (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Kontaktoplysninger: batsbergventilation@mail.dk (offentliggjort 2007-05-14)
Den 2007-04-19 fjernes Kontaktoplysninger: batsbergventilation@mail.dk (offentliggjort 2007-05-14)
Den 2007-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 9, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrihegnet 14, 4030 Tune (offentliggjort 2004-10-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrihegnet 14, 4030 Tune (offentliggjort 2004-10-22)
Den 2004-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 29, 4100 Ringsted (offentliggjort 2004-08-05)
Den 2004-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed samt investering i aktier servicevirksomhed samt investering i aktier og anparter. og anparter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-22 tilføjes Vedtægter: 2004-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Direktion: Hasan Coskun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 fjernes Direktion: Ali Korkmaz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Navne: BIG HOUSE CATERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-03 fjernes Navne: STAR HOUSE 2004 ApS (offentliggjort 2004-08-05)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 29, 4100 Ringsted (offentliggjort 2004-08-05)
Den 2004-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 26, 2630 Taastrup (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2004-07-26 tilføjes Navne: STAR HOUSE 2004 ApS (offentliggjort 2004-08-05)
Den 2004-07-25 fjernes Navne: DANTUR 2003 ApS (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2004-07-26 tilføjes Revisor: HAKON DAHM SPLIID (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-26 fjernes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Direktion: Ali Korkmaz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 fjernes Direktion: Selcuk Coskun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 26, 2630 Taastrup (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-07 tilføjes Direktion: Selcuk Coskun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Navne: DANTUR 2003 ApS (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-06 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2519 (offentliggjort 2003-06-26)
Den 2003-07-07 tilføjes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2003-07-18)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2519 (offentliggjort 2003-06-26)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)