Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Lykke Wædeled | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Eskildsen | 29.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Meyer | 24.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Palle Mogensen | 01.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kleis | 02.03.2004 | formand |
Michael Frihagen | 21.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Michael Dixi Nielsen | 21.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Poulsen | 29.09.2020 | 29.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Hvid Nielsen | 22.10.2019 | 29.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Christensen | 21.05.2003 | 09.05.2006 | bestyrelsesmedlem |