Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-25 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET NORDRE BOULEVARD 76, VARDE ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-02-25 fjernes Legale ejere: MARC LAUGE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-22 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2013-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Revisor: N44 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i udlejningsejendomme og anden formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-04 tilføjes Vedtægter: 2005-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovridervej 27, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2004-06-16)
Den 2004-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 31, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 31, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-03 tilføjes Direktion: Bjarke Lauge Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 tilføjes Legale ejere: MARC LAUGE HOLDING ApS, HOLDINGSELSKABET FK, VARDE ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2003-06-03 tilføjes Navne: FB EJENDOMME, VARDE ApS (offentliggjort 2003-07-21)
Den 2003-06-03 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Lauge Christensen, Finn Kragelund (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2003-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-06-03 tilføjes Revisor: N44 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 tilføjes Stiftere: MARC LAUGE HOLDING ApS, HOLDINGSELSKABET FK, VARDE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-07-21)
Den 2003-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)