Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Gade 3, 2., 1054 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-13 fjernes Direktion: Peter Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-13 fjernes Navne: PSLS DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Gade 3, 2., 1054 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 27, 1055 København K (offentliggjort 2005-05-03)
Den 2004-05-30 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-30 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 27, 1055 København K (offentliggjort 2005-05-03)
Den 2003-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-09 tilføjes Direktion: Peter Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-09 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-09 tilføjes Navne: PSLS DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-08 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2525 (offentliggjort 2003-06-25)
Den 2003-07-09 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-09 tilføjes Vedtægter: 2003-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2525 (offentliggjort 2003-06-25)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)