Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Naturparken 19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-29 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-19 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-29 fjernes Navne: HAABER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-29 fjernes Stiftere: Peter Haaber (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2012-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2012-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 fjernes Direktion: Peter Haaber (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-11-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-01-01 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-12-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naturparken 19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Direktion: Peter Haaber (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-19 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Navne: HAABER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Stiftere: Peter Haaber (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2003-05-19 tilføjes Vedtægter: 2003-05-19 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2003-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)