Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyborggade 10, 6. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 fjernes Direktion: Pia Porse Wett Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 fjernes Navne: PORSE WETT CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-10-06)
Den 2006-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyborggade 10, 6. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 11, 4. th., 1674 København V (offentliggjort 2005-09-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 11, 4. th., 1674 København V (offentliggjort 2005-09-22)
Den 2005-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 6, 3., 1164 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2005-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed inden for kommunikation, coaching, stresshåndtering, teamudvikling og dermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Navne: PORSE WETT CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-29 fjernes Navne: MAKE SENSE ApS (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2005-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Vedtægter: 2005-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 6, 3., 1164 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2003-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 11, 4. th., 1674 København V (offentliggjort 2003-09-30)
Den 2003-11-18 tilføjes Navne: MAKE SENSE ApS (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2003-11-17 fjernes Navne: PIA PORSE WETT JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2003-09-30)
Den 2003-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 11, 4. th., 1674 København V (offentliggjort 2003-09-30)
Den 2003-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-16 tilføjes Navne: PIA PORSE WETT JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2003-09-30)
Den 2003-09-15 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1589 (offentliggjort 2003-06-24)
Den 2003-09-15 tilføjes Direktion: Pia Porse Wett Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-10-06)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1589 (offentliggjort 2003-06-24)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)