Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyborggade 10, 6. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-07 fjernes Direktion: Pia Porse Wett Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-07 fjernes Navne: PORSE WETT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-09-10)
Den 2006-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyborggade 10, 6. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 11, 4. th., 1674 København V (offentliggjort 2005-09-22)
Den 2005-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 11, 4. th., 1674 København V (offentliggjort 2005-09-22)
Den 2005-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 6, 3., 1164 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2005-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed inden for kommunikation, coaching, stresshåndtering, teamudvikling og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Navne: PORSE WETT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-29 fjernes Navne: MAKE SENSE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-09-16)
Den 2005-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Vedtægter: 2005-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-16 tilføjes Navne: MAKE SENSE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-09-16)
Den 2003-09-15 fjernes Navne: MAKE SENSE ApS (offentliggjort 2003-09-09)
Den 2003-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 6, 3., 1164 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2003-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-26 tilføjes Direktion: Pia Porse Wett Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-26 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-26 tilføjes Navne: MAKE SENSE ApS (offentliggjort 2003-09-09)
Den 2003-08-25 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1586 (offentliggjort 2003-06-24)
Den 2003-08-26 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-26 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-09-10)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1586 (offentliggjort 2003-06-24)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)