Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Bestyrelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Københovedvej 52, 6630 Rødding (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københovedvej 52, 6630 Rødding (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Københovedvej 52, 6630 Rødding (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-29 fjernes Direktion: Finn Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: kley@mail.dk (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Legale ejere: Finn Jacobsen (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Navne: FINN JACOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Finn Jacobsen (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Stiftere: Finn Jacobsen (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2011-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: A&I af 21. december 2022 ApS. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: A&I af 21. december 2022 ApS. (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2023-09-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københovedvej 52, 6630 Rødding (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Københovedvej 52, 6630 Rødding (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-02 tilføjes Direktion: Finn Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2014-10-02 fjernes Bestyrelse: Finn Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københovedvej 52, 6630 Rødding (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Københovedvej 52, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-17 tilføjes Kontaktoplysninger: kley@mail.dk (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-07-01 tilføjes Legale ejere: Finn Jacobsen (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-07-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Jacobsen (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københovedvej 52, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Bestyrelse: Finn Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingsselskab. (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Navne: FINN JACOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Stiftere: Finn Jacobsen (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Vedtægter: 2003-06-23 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-29)