Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Bengtsen | 01.09.2022 | adm. dir |
Kristian Kaasing Larsen | 01.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Rokkedal Vestergaard | 19.04.2022 | 01.09.2022 | adm. dir |
Peter Krogh Nymand | 05.04.2017 | 19.04.2022 | adm. dir |
Morten Rokkedal Vestergaard | 20.06.2003 | 05.04.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Madsen | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Rokkedal Vestergaard | 01.09.2022 | formand |
Henrik Sørensen | 17.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Rokkedal Vestergaard | 19.04.2022 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Madsen | 19.04.2022 | 31.08.2022 | formand |
Karsten Madsen | 25.04.2018 | 18.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Rokkedal Vestergaard | 22.03.2018 | 18.04.2022 | formand |
Peter Krogh Nymand | 22.03.2018 | 25.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bonderup Bjørn | 27.03.2012 | 22.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Nørgård | 03.04.2008 | 07.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Erik Knudsen Rauff | 18.05.2004 | 17.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kim Rasmussen | 18.05.2004 | 28.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Morten Rokkedal Vestergaard | 20.06.2003 | 21.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jette Vestergaard | 20.06.2003 | 28.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Morten Krebs Christensen | 20.06.2003 | 18.05.2004 | bestyrelsesmedlem |