Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Sandholm Larsen | 30.05.2007 | 08.12.2014 | adm. dir |
Paul Friis Nønnecke | 17.06.2003 | 21.05.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Bach Carlsson | 18.04.2011 | 08.12.2014 | bestyrelse |
Erik Preben Larsen | 19.05.2009 | 08.12.2014 | bestyrelse |
Jørgen Sandholm Larsen | 17.06.2003 | 08.12.2014 | bestyrelse |
Jette Birgit Nønnecke | 17.06.2003 | 18.04.2011 | bestyrelse |
Paul Friis Nønnecke | 17.06.2003 | 21.01.2009 | bestyrelse |