Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehavevej 12, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Navne: LIND ARLAUD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Stiftere: Ole Meisner (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-10 fjernes Direktion: Hannah Kirstine Lind (direktion) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2009-11-12 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2009-11-12 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehavevej 12, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehavevej 12, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-24 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 fjernes Revisor: K H H HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andre værdipapirer samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-24 tilføjes Navne: LIND ARLAUD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Navne: LIND ARLAUD ApS (offentliggjort 2003-06-23)
Den 2003-06-23 fjernes Navne: LIND ARLAUD ApS (offentliggjort 2003-06-23)
Den 2003-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-24 tilføjes Vedtægter: 2003-06-24 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehavevej 12, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Direktion: Hannah Kirstine Lind (direktion) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-23 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Revisor: K H H HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Stiftere: Ole Meisner (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2003-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-13)