Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: ARNE NIELSEN FISKEEKSPORT A/S. (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skagerakvej 5, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-28 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-10-11 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Navne: BODIL NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Stiftere: Bodil Nielsen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Bodil Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skagerakvej 5, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2016-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Markvej 27, 9990 Skagen (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvej 27, 9990 Skagen (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2013-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 37, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2008-01-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-11-23 fjernes Direktion: Bodil Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Direktion: Bodil Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2011-10-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-10-11 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2011-10-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2011-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2011-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og formuepleje. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2011-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2011-02-02 tilføjes Vedtægter: 2011-02-02 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2008-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 37, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2008-01-08)
Den 2008-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvestkajen 3, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvestkajen 3, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvestkajen 3, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvestkajen 3, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trollesvej 8, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trollesvej 8, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-28 tilføjes Direktion: Bodil Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-28 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-28 tilføjes Navne: BODIL NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-28 tilføjes Stiftere: Bodil Nielsen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)