Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Sprogøe Bentzen | 07.11.2011 | 06.03.2013 | direktion |
Rasmus Plougmann Laursen | 04.02.2010 | 07.11.2011 | direktion |
Christoffer Jonathan Carl Holten | 02.10.2007 | 04.02.2010 | direktion |
Jens Helmer Rasmussen | 29.08.2006 | 02.10.2007 | direktion |
Kurt Bligaard Pedersen | 19.06.2003 | 29.08.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Asboe | 20.02.2008 | 06.03.2013 | bestyrelse |
Lars Erik Clausen | 16.01.2007 | 06.03.2013 | formand |
Mads Peter Arndal-Lauritzen | 16.01.2007 | 15.10.2007 | bestyrelse |
Allan Schefte | 29.08.2006 | 06.03.2013 | næstformand |
Leif Brandt | 29.08.2006 | 20.02.2008 | bestyrelse |
Jens Helmer Rasmussen | 29.08.2006 | 16.01.2007 | bestyrelse |
Poul Lind | 29.08.2006 | 16.01.2007 | formand |
Marianne Wiinholt | 23.02.2006 | 29.08.2006 | bestyrelse |
Anders Eldrup | 19.06.2003 | 29.08.2006 | formand |
Carsten Krogsgaard Thomsen | 19.06.2003 | 29.08.2006 | næstformand |
Hans Jørgen Kruuse Rasmusen | 19.06.2003 | 23.02.2006 | bestyrelse |