Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Glennie Aabo Sørensen | 24.06.2024 | adm. dir |
Dennis Michael Aabo Sørensen | 24.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Glennie Aabo Sørensen | 30.09.2010 | 23.06.2024 | direktør |
Kurt Aabo Sørensen | 20.06.2003 | 30.09.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Glennie Aabo Sørensen | 30.09.2010 | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Michael Aabo Sørensen | 20.06.2003 | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Møller Christensen | 20.06.2003 | 24.06.2024 | formand |
Kurt Aabo Sørensen | 20.06.2003 | 30.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Johnnie Aabo Sørensen | 20.06.2003 | 21.05.2010 | bestyrelsesmedlem |