Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 28, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-03 fjernes Direktion: Tomasz Zilberberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-03 fjernes Navne: ERGOVISION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-07 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2003-08-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-20 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Revisor: Søren Jonassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 28, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2003-09-04)
Den 2004-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med kontormøbler og import af disse samt tillige at foretage kontorindretning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-12 tilføjes Vedtægter: 2004-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2003-09-04)
Den 2003-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2003-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2003-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-27 tilføjes Direktion: Tomasz Zilberberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-27 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-27 tilføjes Navne: ERGOVISION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-26 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2501 (offentliggjort 2003-06-19)
Den 2003-06-16 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2501 (offentliggjort 2003-06-19)
Den 2003-06-27 tilføjes Revisor: Søren Jonassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2003-08-20)
Den 2003-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)