Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 3., 1260 København K (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Bibranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Direktion: Søren Schultz Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-02 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: ssj@kontrabande.com (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: Kontrabande ApS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Navne: Bamse Skammelsen Communications ApS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Stiftere: Nikolaj Thomassen, Mads Johan Brygger Cortzen (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-02-01 tilføjes Navne: Bamse Skammelsen Communications ApS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-02-01 tilføjes Vedtægter: 2016-02-01 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-01-31 fjernes Navne: KONTRABANDE ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 3., 1260 København K (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2015-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Egernvej 12, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-21)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 12, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-21)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 3., 1260 København K (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ssj@kontrabande.com (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at løse journalistiske opgaver indenfor produktion, konceptudvikling og journalistisk sparring samt al anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2013-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2013-12-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2013-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2013-12-06 tilføjes Vedtægter: 2013-12-06 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2013-12-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-31 fjernes Direktion: Sune Aagaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-01 tilføjes Direktion: Søren Schultz Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2011-12-01 fjernes Bestyrelse: Sune Aagaard Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-26 tilføjes Legale ejere: Kontrabande ApS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2011-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 3., 1260 København K (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2011-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaregade 10, 2., 1205 København K (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-14 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-07-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaregade 10, 2., 1205 København K (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2008-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 48, 3., 1112 København K (offentliggjort 2005-11-07)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2008-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2007-11-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Schultz Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-11-20 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Thomassen (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 131.250,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-17 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Thomassen (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-03-17 fjernes Bestyrelse: Tim Frank Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-03-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-03-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Secher v/Peter Secher (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 48, 3., 1112 København K (offentliggjort 2005-11-07)
Den 2005-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 1103 København K (offentliggjort 2005-11-01)
Den 2005-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 1103 København K (offentliggjort 2005-11-01)
Den 2005-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 8, 4., 1114 København K (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-23 tilføjes Bestyrelse: Tim Frank Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-05-23 fjernes Direktion: Nikolaj Thomassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 8, 4., 1114 København K (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2004-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 169, 1., 1432 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-14 fjernes Direktion: Henrik Bendt Kjerrumgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-11-22 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Secher v/Peter Secher (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-11-22 fjernes Revisor: REVISORERNE STRANDVEJEN 58 STATSAUT.REVISIONSINTERESSENTSKAB POSTBOKS 170 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 169, 1., 1432 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-02 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2003-06-02 tilføjes Bibranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2003-06-02 tilføjes Direktion: Henrik Bendt Kjerrumgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2003-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-02 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2003-06-02 tilføjes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2003-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-06-02 tilføjes Navne: KONTRABANDE ApS (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2003-06-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2003-06-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2003-06-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2003-06-02 tilføjes Revisor: REVISORERNE STRANDVEJEN 58 STATSAUT.REVISIONSINTERESSENTSKAB POSTBOKS 170 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-06-02 tilføjes Stiftere: Nikolaj Thomassen, Mads Johan Brygger Cortzen (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2003-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2003-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-30)