Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
DK Resi Propco Gothersgade 5A, 8A and 10A GP ApS (CVR 37371181) | 26.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Pærregaard | 10.12.2019 | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Gurli Aaslyng | 17.04.2018 | 10.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Solveig Diana Hoffmann | 05.03.2018 | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Donatella Fanti | 05.03.2018 | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ulrich Brandt Birger-Christensen | 27.01.2016 | 05.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Nicola Antonio Di Ciacca | 27.01.2016 | 05.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gareth James Purcell | 27.01.2016 | 05.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jespersen | 29.04.2013 | 27.01.2016 | formand |
Barnaby Stig Swann Pedersen | 12.12.2012 | 27.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Wedell-Neergaard | 11.05.2010 | 27.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Poul Haukrog Møller | 11.05.2010 | 24.08.2012 | formand |
Arne Toft | 14.04.2004 | 11.05.2010 | formand |
Gunnar Sund Pedersen | 14.04.2004 | 16.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Andreasen | 16.06.2003 | 14.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Kim Petersen | 16.06.2003 | 14.04.2004 | bestyrelsesmedlem |