Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-02 tilføjes Revisor: BG Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-02 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2006-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: La Rustica Roskilde A/S. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2009-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: La Rustica Ringsted ApS. (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2015-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: La Rustica Ballerup ApS. (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: La Rustica Ballerup ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2016-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Roni Food ApS. (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Roni Food ApS. (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2021-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: La Rustica Ballerup ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-24 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2021-09-24 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 29-39, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 29-39, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 29-39, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2014-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Saven B 5, 2630 Taastrup (offentliggjort 2014-06-13)
Den 2011-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, leasing, finansiering, holdingselskab samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 tilføjes Vedtægter: 2011-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2008-12-15 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2004-06-25 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-25 fjernes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-29 tilføjes Legale ejere: Omer Demir (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2003-05-29 tilføjes Reelle ejere: Omer Demir (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2003-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saven B 5, 2630 Taastrup (offentliggjort 2014-06-13)
Den 2003-05-19 tilføjes Direktion: Omer Demir (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Navne: DEM ApS (offentliggjort 2003-06-18)
Den 2003-05-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-05-19 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Stiftere: Omer Demir (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-06-18)
Den 2003-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)