Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Stiftere | Legale ejere |
Den 2023-10-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: GOLFBOX A/S. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2019-08-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stævnen 28, 7. 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-04-07)
Den 2018-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandnæsvej 53, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-04-07)
Den 2018-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: carsten@plenge-overgaard.dk (offentliggjort 2018-04-07)
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-01)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandnæsvej 53, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-04-07)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandnæsvej 53, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, service, industri, investering samt anden dermed beslægtet virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. Selskabet er berettiget til kapitalbesiddelser i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 tilføjes Vedtægter: 2006-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandnæsvej 53, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-01)
Den 2003-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Navne: CO-HOLDING ApS (offentliggjort 2003-08-29)
Den 2003-06-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Overgaard (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2003-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-08-29)
Den 2003-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Direktion: Carsten Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Stiftere: Carsten Overgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Overgaard (offentliggjort 2015-03-11)