Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Saturnvænget 20, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 fjernes Navne: FRANK FLEISCHER NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: BMR REVISION ESBJERG STATSAUTORI- SERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Stiftere: Frank Fleischer Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Direktion: Frank Fleischer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsfiskeri og dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder at eje aktier i Inge Vemb E 169 A/S, CVR nr. 21 78 72 05. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Vedtægter: 2003-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saturnvænget 20, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-23 tilføjes Direktion: Frank Fleischer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Navne: FRANK FLEISCHER NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Revisor: BMR REVISION ESBJERG STATSAUTORI- SERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Stiftere: Frank Fleischer Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)