Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Borg Asmussen | 01.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Pedersen | 01.06.2003 | 01.05.2024 | direktør |
René Hviid | 01.06.2003 | 30.10.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Rosted Bygholm | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Petri Pellonmaa | 19.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ville Valtteri Rantala | 19.08.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Pedersen | 19.08.2022 | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |