Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Møller-Laursen Holding ApS (CVR 43382497) | 07.07.2022 | 29.01.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Martin Møller-Laursen | 13.04.2003 | 07.07.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
CmBs Ejendomme ApS (CVR 41723718) | OPLØSTEFTERFUSION | 01.10.2020 | 08.07.2022 | 100,00% | 100,00% |
Urban Living ApS (CVR 41723696) | OPLØSTEFTERFUSION | 01.10.2020 | 08.07.2022 | 100,00% | 100,00% |