Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Venø Schougaard | 22.04.2010 | 12.10.2012 | direktion |
Nils Thygesen | 05.05.2009 | 22.04.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Sture Kamstrup-Larsen | 22.04.2010 | 12.10.2012 | bestyrelse |
Claus Nielsen | 22.04.2010 | 12.10.2012 | formand |
Kenny Damkjær Jessen | 19.05.2005 | 12.10.2012 | bestyrelse |
Bo Michael Bjørn Andersen | 17.03.2004 | 19.05.2005 | bestyrelse |
Carsten Pedersen Rise | 02.06.2003 | 17.03.2004 | bestyrelse |
Henrik Lars Olsen | 02.06.2003 | 17.03.2004 | bestyrelse |
Birgitte Gurli Aaslyng | 02.06.2003 | 17.03.2004 | bestyrelse |