Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Røjlevej 30, 5500 Middelfart (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-20 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Legale ejere: MICHAEL NISSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Navne: Selskabet af 03.09.2015 ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Stiftere: MICHAEL NISSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-13)
Den 2015-09-10 fjernes Direktion: Michael Rosenkilde Nissen (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-09-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-09-03 tilføjes Navne: Selskabet af 03.09.2015 ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-09-02 fjernes Navne: NISSEN GROUP I ApS (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 tilføjes Vedtægter: 2015-09-03 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller gennem kapitalinteresser i andre selskaber at drive virksomhed med byggeri, udlejning, køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2010-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-09-10 tilføjes Vedtægter: 2010-09-10 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røjlevej 30, 5500 Middelfart (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Mandal Alle 8, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-02-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mandal Alle 8, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mandal Alle 8, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-02-20)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2003-07-01)
Den 2005-12-13 tilføjes Navne: NISSEN GROUP I ApS (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2005-12-12 fjernes Navne: NISSEN GROUP ApS (offentliggjort 2003-06-02)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mandal Alle 8, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-20 tilføjes Direktion: Michael Rosenkilde Nissen (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2003-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2003-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-20 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2003-05-20 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2003-07-01)
Den 2003-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2003-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2003-05-20 tilføjes Legale ejere: MICHAEL NISSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2003-05-20 tilføjes Navne: NISSEN GROUP ApS (offentliggjort 2003-06-02)
Den 2003-05-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2003-05-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2003-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2003-05-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Stiftere: MICHAEL NISSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2003-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2003-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-13)