Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Henrik Jacobsen | 19.05.2003 | 13.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sebastian Boldsen Jakobsen | 28.05.2019 | 13.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jannick Boldsen Jakobsen | 05.05.2015 | 13.12.2023 | formand |
Jørn Henrik Jacobsen | 19.05.2003 | 13.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Jacobsen | 19.05.2003 | 28.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Esther Dahl Jakobsen | 19.05.2003 | 05.05.2015 | bestyrelsesmedlem |