Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Fogedvænget 92, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-06 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 27. MAJ 2003 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 fjernes Stiftere: HLS HEDENSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 fjernes Direktion: Henrik Læsø Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fogedvænget 92, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fogedvænget 92, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-06 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fogedvænget 92, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 tilføjes Direktion: Henrik Læsø Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier, anparter og øvrige værdipapirer og tilsvarende virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 27. MAJ 2003 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Stiftere: HLS HEDENSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Vedtægter: 2003-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)