Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Direktion | Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-29 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: ole@winegroup.dk (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Legale ejere: Importselskabet af 07.03.2013 ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Navne: Handelsselskabet af 29.04.03 ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Stiftere: Sys Dennis Sørensen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2017-09-21 fjernes Revisor: Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2017-09-05 fjernes Direktion: Margit Buhl Møller (direktion) (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Brønsholmvej 26, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-07-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@winegroup.dk (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Navne: Handelsselskabet af 29.04.03 ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-07-20 fjernes Navne: PRO WINE GROUP ApS (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-07-21 tilføjes Vedtægter: 2017-07-21 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-03-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2015-03-15)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Importselskabet af 07.03.2013 ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2014-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt anden dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2014-12-19 tilføjes Navne: PRO WINE GROUP ApS (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2014-12-18 fjernes Navne: Q-MATS ApS (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2014-12-19 tilføjes Vedtægter: 2014-12-19 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2012-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brønsholmvej 26, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2012-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 50, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2015-03-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2003-06-27)
Den 2007-05-07 tilføjes Direktion: Margit Buhl Møller (direktion) (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2007-05-07 fjernes Direktion: Jacob Pfeiffer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 50, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2005-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 48, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2003-07-28)
Den 2005-04-05 tilføjes Direktion: Jacob Pfeiffer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Direktion: Sys Dennis Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 tilføjes Revisor: Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2005-04-05 fjernes Revisor: Bodil Liisberg Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 48, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2003-07-28)
Den 2003-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Markvangen 12, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvangen 12, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-29 tilføjes Direktion: Sys Dennis Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2003-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-29 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2003-04-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2003-06-27)
Den 2003-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2003-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2003-04-29 tilføjes Navne: Q-MATS ApS (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2003-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2003-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2003-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2003-04-29 tilføjes Revisor: Bodil Liisberg Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-29 tilføjes Stiftere: Sys Dennis Sørensen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2003-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2003-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-23)