Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 48, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-23 fjernes Navne: INTERNATIONAL RE TRUST CORPORATIONA/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-23 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Stiftere: SKANDINAVISK BOGFØRINGSINSTITUT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-18 fjernes Bestyrelse: Keith Robert Ridgway (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Direktion: Aleksej Strukov (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-05 fjernes Revisor: CLEAN LIFE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Revisor: Bjarne Kallesøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 48, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 5., 1150 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2004-05-05 tilføjes Bestyrelse: Keith Robert Ridgway (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 fjernes Bestyrelse: Michael Meyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Direktion: Aleksej Strukov (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 fjernes Direktion: Michael Meyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive agentvirksomhed i forbindelse med placering og gentegning af genforsikringsrisici, herunder udførsler og formidling af genforsikringsrelaterede services, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Revisor: CLEAN LIFE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Vedtægter: 2004-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Bestyrelse: Oleg Charyev (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 fjernes Bestyrelse: Mads Skov Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-15 fjernes Bestyrelse: Jesper Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-02 tilføjes Revisor: Bjarne Kallesøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-30 fjernes Revisor: Torben Voss (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 5., 1150 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2003-05-23 tilføjes Bestyrelse: Jesper Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Direktion: Michael Meyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Navne: INTERNATIONAL RE TRUST CORPORATIONA/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-23 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Revisor: Torben Voss (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Stiftere: SKANDINAVISK BOGFØRINGSINSTITUT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)