Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ONEPLAY ApS. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nimgårdsvej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Binavne: QFWD GROUP ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-10-29 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: lasse@qfwd.dk (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Legale ejere: Lasse Martin Jensen (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Navne: COMBIFILM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes ObligatoriskEmail: lasse@qfwd.dk (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Stiftere: Lasse Martin Jensen (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-06-16 fjernes Direktion: Lasse Martin Jensen (direktion) (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-06 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nimgårdsvej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Birketinget 2, 3. 633., 2300 København S (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lasse@qfwd.dk (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-05-30 tilføjes ObligatoriskEmail: lasse@qfwd.dk (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-10-29 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2013-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2013-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2013-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2013-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2013-10-04 tilføjes Legale ejere: Lasse Martin Jensen (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2013-10-04 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2013-10-04 fjernes Revisor: JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CØP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2013-10-04 tilføjes Vedtægter: 2013-10-04 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-10-20 fjernes Binavne: NETFLIX ApS, LMJ ENTERTAINMENT ApS, LMJ COMMUNCATION ApS, BOXMAN.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-12 tilføjes Revisor: CØP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birketinget 2, 3. 633., 2300 København S (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2006-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosengården 12, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 fjernes Revisor: EDGK AF 31.03.1989 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 fjernes Binavne: COMBITAINMENT ApS, COMBISPIL ApS, COMBIMUSIK ApS, COMBIFILM ENTERTAINMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-09 tilføjes Revisor: EDGK AF 31.03.1989 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-09 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosengården 12, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-30 tilføjes Binavne: COMBITAINMENT ApS, COMBISPIL ApS, COMBIMUSIK ApS, COMBIFILM ENTERTAINMENT ApS, NETFLIX ApS, LMJ ENTERTAINMENT ApS, LMJ COMMUNCATION ApS, BOXMAN.DK ApS, QFWD GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 tilføjes Direktion: Lasse Martin Jensen (direktion) (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2003-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2003-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2003-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 tilføjes Navne: COMBIFILM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2003-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2003-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2003-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2003-04-30 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 tilføjes Stiftere: Lasse Martin Jensen (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2003-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2003-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)