Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesmindevej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-08 fjernes Direktion: Jacob Balslev Meldgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-08 fjernes Navne: JAME HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-08 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-08 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-22 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesmindevej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2008-09-18)
Den 2008-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2008-09-18)
Den 2008-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 67, 2., 1260 København K (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-06 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-06 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 67, 2., 1260 København K (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2005-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervænget 2, 4340 Tølløse (offentliggjort 2003-07-25)
Den 2005-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering, shipping og konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Vedtægter: 2005-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervænget 2, 4340 Tølløse (offentliggjort 2003-07-25)
Den 2003-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-19 tilføjes Direktion: Jacob Balslev Meldgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 tilføjes Navne: JAME HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-18 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2439 (offentliggjort 2003-05-22)
Den 2003-06-19 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-20 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2439 (offentliggjort 2003-05-22)
Den 2003-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)