Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2003-06-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SKRYDSTRUP EL-SERVICE PETER TRAMM ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKRYDSTRUP EL-SERVICE PETER TRAMM ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 tilføjes Revisor: CKF Revision ApS Godkendt revisionsfirma (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-30 fjernes Revisor: TØNDER REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2020-12-21 tilføjes Revisor: TØNDER REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2020-12-21 fjernes Revisor: ND Revision Vojens ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-08 tilføjes Revisor: ND Revision Vojens ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2012-03-08 fjernes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 11, 6500 Vojens (offentliggjort 2009-02-13)
Den 2009-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 4, 6500 Vojens (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jut@skrydstrupel.dk (offentliggjort 2008-08-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-04-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 4, 6500 Vojens (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 4, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 4, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 tilføjes Direktion: Peter Henrik Tramm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde anparter i selskabet Skrydstrup El-Service Peter Tramm ApS, anden investering og al i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2003-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 165.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Legale ejere: Peter Henrik Tramm (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2003-05-13 tilføjes Navne: FOCUS EL HOLDING ApS (offentliggjort 2003-06-17)
Den 2003-05-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Henrik Tramm (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2003-05-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-05-13 tilføjes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Stiftere: Peter Henrik Tramm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Vedtægter: 2003-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-06-17)
Den 2003-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)