Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletten 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-10 fjernes Direktion: Christian Vallø Rise (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-10 fjernes Navne: RISE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Stiftere: Christian Vallø Rise (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletten 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-25 tilføjes Direktion: Christian Vallø Rise (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via kapitalbesiddelser i andre virksomheder at drive salg af IT-serviceydelser, software og hardware samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Navne: RISE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Stiftere: Christian Vallø Rise (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Vedtægter: 2003-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)