Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Hovedbranche | Tegningsregel | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Golfvej 43, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Golfvej 43, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-02-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-22 tilføjes Vedtægter: 2016-11-22 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-04-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 tilføjes Vedtægter: 2015-09-03 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2008-05-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-06-03)
Den 2003-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er investere i aktier, anparter og obligationer. (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2003-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 tilføjes Vedtægter: 2003-12-08 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Golfvej 43, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2003-04-14 tilføjes Direktion: Lars Frikke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-06-03)
Den 2003-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Legale ejere: Lars Frikke (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2003-04-14 tilføjes Navne: LFAF HOLDING ApS (offentliggjort 2003-05-22)
Den 2003-04-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Frikke (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2003-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-05-22)
Den 2003-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)