Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørneagervej 10, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-22 fjernes Direktion: Lars Kold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-22 fjernes Navne: KOLD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Stiftere: Lars Kold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Vedtægter: 2003-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørneagervej 10, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-08 tilføjes Direktion: Lars Kold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Navne: KOLD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Stiftere: Lars Kold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)