Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PRIMA SUPERMARKED. FREDERIKSSUND ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2006-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOMA EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: TROLDESKOVEN ApS. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 9, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 9, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 9, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 9, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 9, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 9, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anpartskapitalen i Prima Supermarked, Frederikssund ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Legale ejere: Malene Sommer Christiansen, Louise Sommer Borrits, Per Christiansen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Reelle ejere: Malene Sommer Christiansen, Louise Sommer Borrits (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Vedtægter: 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 9, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 9, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2003-09-05 tilføjes Reelle ejere: Per Christiansen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2003-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 9, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2003-05-01 tilføjes Direktion: Per Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Navne: LOMA HOLDING ApS (offentliggjort 2003-06-03)
Den 2003-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-05-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Stiftere: Per Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-06-03)
Den 2003-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)