Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Børglum | 18.05.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Hoeg Sørensen | 07.05.2003 | 31.12.2004 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Hoeg Sørensen | 18.05.2010 | 18.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Gert Faber Larsen | 10.10.2006 | 18.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Søren Børglum | 10.10.2006 | 18.05.2011 | formand |
Keld Winther | 10.05.2005 | 18.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Allan Jepsen | 10.05.2005 | 10.10.2006 | formand |
Ernst Löwe Lindberg | 31.12.2004 | 10.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Anita Wang | 31.12.2004 | 10.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
John Tolstrup Jensen | 31.12.2004 | 10.05.2005 | formand |