Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Spangsberg Petersen | 01.05.2003 | 30.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Adrian Møller | 14.03.2023 | 30.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ian Holmgaard | 06.07.2022 | 30.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Agner Nørgaard Mark | 06.07.2022 | 30.10.2023 | formand |
Hans Svend Høffner | 06.07.2022 | 14.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Dall | 01.06.2017 | 06.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Spangsberg Kristiansen | 01.10.2010 | 06.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Madsen | 01.10.2010 | 06.07.2022 | formand |
Jan Carøe Mortensen | 01.10.2010 | 31.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Penti Buhl Spangsberg | 01.05.2003 | 01.10.2010 | bestyrelsesmedlem |