Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Direktion | ||||
Revisor | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Binavne | Navne | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Formål | Bibranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-03-20 tilføjes Legale ejere: GLOBAL WIND POWER HOLDING A/S (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 fjernes Legale ejere: GLOBAL WIND POWER EUROPE ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-12 tilføjes Vedtægter: 2019-12-12 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-12-12 fjernes Bestyrelse: Henrik Amby Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstrupvej 58, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-10-08 tilføjes Bestyrelse: Michael Nymann Nilsson (formand) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2018-10-08 fjernes Bestyrelse: Johannes Poulsen (formand) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-10-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-08 fjernes Direktion: Michael Nymann Nilsson (direktion) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-10-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-02 tilføjes Reelle ejere: Henrik Amby Jensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Amby Jensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-25 tilføjes Legale ejere: GLOBAL WIND POWER EUROPE ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-08-24 fjernes Legale ejere: GLOBAL WIND POWER DENMARK ApS (offentliggjort 2016-11-05)
Den 2016-08-25 tilføjes Reelle ejere: Henrik Amby Jensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-27 tilføjes Binavne: GWP ApS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-26 fjernes Binavne: GWP A/S (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Navne: GLOBAL WIND POWER ApS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-22 fjernes Navne: GLOBAL WIND POWER A/S (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Vedtægter: 2016-06-23 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2016-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-05-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2014-02-04 fjernes Revisor: Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-10 fjernes Bestyrelse: Anna Marie Højbak Ubbesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-30 tilføjes Legale ejere: GLOBAL WIND POWER DENMARK ApS (offentliggjort 2016-11-05)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: Michael Nymann Nilsson (direktion) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, service, konsulent- og rådgivningsvirksomhed med tilknytning til vindenergiproduktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af Henrik Amby Jensen. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2010-11-10 tilføjes Vedtægter: 2010-11-10 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-01 fjernes Direktion: Mikael Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-01 tilføjes Bestyrelse: Marius Nicolai Julian Mallet (bestyrelse) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2010-01-29 fjernes Bestyrelse: Michael Ariel Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-07 tilføjes Direktion: Mikael Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-24 tilføjes Direktion: Henrik Amby Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-24 fjernes Direktion: Michael Ariel Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-04-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-28 tilføjes Bestyrelse: Johannes Poulsen (formand) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-12 fjernes Binavne: WIND 17 A/S, WIND 16 A/S, WIND 15 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Bestyrelse: Michael Ariel Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Bestyrelse: Marius Nicolai Julian Mallet (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Direktion: Michael Ariel Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Direktion: Henrik Amby Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2004-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2003-07-16)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Binavne: WIND 17 A/S, WIND 16 A/S, WIND 15 A/S, GWP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-04-24)
Den 2003-08-31 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-04-24)
Den 2003-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 tilføjes Bestyrelse: Marius Nicolai Julian Mallet (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 tilføjes Navne: GLOBAL WIND POWER A/S (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2003-08-19 tilføjes Navne: GLOBAL WIND POWER ApS (offentliggjort 2003-09-04)
Den 2003-08-19 fjernes Navne: GLOBAL WIND POWER ApS (offentliggjort 2003-09-04)
Den 2003-08-18 fjernes Navne: WIND 4 ApS (offentliggjort 2003-07-16)
Den 2003-08-20 tilføjes Revisor: Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Revisor: Statsautoriseret Jens Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2003-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-05-05)
Den 2003-08-20 fjernes Binavne: WIND 9 ApS, WIND 8 ApS, WIND 7 ApS, WIND 4 ApS, WIND 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2003-07-16)
Den 2003-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-14 tilføjes Direktion: Henrik Amby Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-14 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-14 tilføjes Navne: WIND 4 ApS (offentliggjort 2003-07-16)
Den 2003-07-13 fjernes Navne: VICH 7087 ApS (offentliggjort 2003-05-05)
Den 2003-07-14 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Revisor: Statsautoriseret Jens Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-04-24)
Den 2003-04-01 tilføjes Binavne: WIND 9 ApS, WIND 8 ApS, WIND 7 ApS, WIND 4 ApS, WIND 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Navne: VICH 7087 ApS (offentliggjort 2003-05-05)
Den 2003-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-05-05)
Den 2003-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)